Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonino Carrara
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Nuccio Carrara
(Antonino Carrara)
Nasce a Militello Rosmarino (Messina) il 2 settembre 1950
Laurea in lettere classiche; impiegato
Gruppi
|
6
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
376
Progetti di legge presentati
|
853
Atti di indirizzo e controllo
|
36
Interventi
|
Organi parlamentari
XII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 17 gennaio 1995
Sostituisce:
Domenico Nania
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 25 maggio 1994 al 17 febbraio 1995
VI Commissione (finanze)
Membro dal 17 febbraio 1995 al 21 novembre 1995
Subentra a:
Eugenio Ozza
Commissione monoCamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
Membro dal 24 luglio 1995 al 8 maggio 1996
Segretario dal 27 luglio 1995 al 8 maggio 1996
VIII Commissione (ambiente, territorio e lavori pubblici)
Membro dal 21 novembre 1995 al 8 maggio 1996
Subentra a:
Altero Matteoli
XIII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Commissione speciale per le politiche comunitarie
Segretario dal 12 giugno 1996 al 9 agosto 1996
Membro dal 12 giugno 1996 al 9 agosto 1996
XIV Commissione (politiche dell'unione europea)
Segretario dal 10 agosto 1996 al 27 luglio 1998
Membro dal 10 agosto 1996 al 27 luglio 1998
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa
Membro dal 26 maggio 1997 al 16 luglio 1997
Vicepresidente dal 18 giugno 1997 al 16 luglio 1997
Commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Vicepresidente dal 17 luglio 1997 al 29 maggio 2001
Membro dal 17 luglio 1997 al 29 maggio 2001
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 7 ottobre 1999 al 29 maggio 2001
XIV Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
Capogruppo dal 9 ottobre 2003 al 12 maggio 2005
Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59
Membro dal 12 febbraio 2002 al 27 aprile 2006
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similari
Membro dal 30 giugno 2004 al 19 dicembre 2005
Subentra a:
Francesco Catanoso Genoese
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
Progetti di legge presentati
1989
1
1994
22
1995
39
1996
76
1997
39
1998
21
1999
39
2000
15
2001
29
2002
32
2003
37
2004
21
2005
5