Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonino Dante
/
IV Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonino Dante
Nasce a Castroreale (Messina) il 2 settembre 1909
Deceduto il 21 luglio 1963
Laurea in giurisprudenza; avvocato, giornalista.
IV Legislatura della Repubblica italiana (16.05.1963 - 04.06.1968)
Elezioni di domenica 28 aprile 1963
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 07 maggio 1963
Eletto nella circoscrizione CATANIA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 21 luglio 1963 per decesso
Viene sostituito da
Giuseppe Azzaro
.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
1
Incarichi parlamentari
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968