Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonino Gullotti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonino Gullotti
Nasce a Ucria (Messina) il 14 gennaio 1922
Deceduto il 9 agosto 1989
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
10
Incarichi di governo
|
15
Atti di indirizzo e controllo
|
23
Interventi
|
161
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1970
V Legislatura della Repubblica italiana
COCCO ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina per le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e presso privati (iniziativa Parlamentare) -
C.2302
, 5 febbraio 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VILLA ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (iniziativa Parlamentare) -
C.2833
, 12 novembre 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VILLA ed altri: Modifica dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di targazione veicoli a motore (iniziativa Parlamentare) -
C.2840
, 14 novembre 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1958
1
1959
5
1960
1
1962
1
1963
2
1964
5
1965
1
1966
3
1967
3
1968
3
1969
5
1970
3
1971
3
1972
19
1973
21
1974
3
1975
7
1976
18
1977
18
1978
3
1979
4
1981
1
1982
1
1983
3
1984
8
1985
5
1986
7
1987
7