Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonino Pino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonino Pino
Nasce a Barcellona Pozzo Di Gotto (Messina) il 17 settembre 1909
Deceduto il 26 luglio 1987
Laurea in veterinaria; docente universitario
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
46
Interventi
|
67
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1953
II Legislatura della Repubblica italiana
CAPALOZZA ed altri: Franchigia postale ai comuni (iniziativa Parlamentare) -
C.13
, 21 luglio 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PINO ed altri: Estensione del disposto dell'articolo 45 della legge 10 agosto 1950, n. 648, concernente l'indennità mensile per l'accompagnatore, ai mutilati di cui alla lettera G, n. 2 e n. 3 della tabella E (iniziativa Parlamentare) -
C.46
, 27 luglio 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PINO ed altri: Unificazione del limite d'età per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio per gli agenti di custodia alle Carceri (iniziativa Parlamentare) -
C.48
, 28 luglio 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PINO ed altri: Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria ad alcune categorie di lavoratori della provincia di Messina (iniziativa Parlamentare) -
C.172
, 24 settembre 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
PINO ed altri: Concessione di biglietti di viaggio a prezzo ridotto per gli scrittori e gli autori (iniziativa Parlamentare) -
C.313
, 28 ottobre 1953
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
Progetti di legge presentati
1948
2
1949
6
1950
2
1951
5
1953
5
1954
7
1955
1
1956
4
1957
4
1958
13
1959
6
1960
6
1961
2
1962
2
1963
2