Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Airenti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Airenti
Deceduto il 4 gennaio 1855
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Commemorazioni
AP, Camera dei deputati, Discussioni, 4 gennaio 1855
Organi parlamentari
2
Incarichi parlamentari
63
Interventi e citazioni
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857