Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Baslini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Baslini
Nasce a Milano il 14 marzo 1869
Deceduto a Merate (Como) il 17 novembre 1943
Sindaco di Merate (Como)
Organi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
2
Progetti di legge presentati
|
192
Interventi e citazioni
|
2
Incarichi parlamentari
XXIII Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 18 maggio 1911 al 29 settembre 1913
XXIV Legislatura del Regno d'Italia
Ufficio di presidenza
Segretario dal 27 novembre 1913 al 23 marzo 1914
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919