Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Baslini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Baslini
Nasce a Milano (Lombardia) il 19 giugno 1926
Deceduto il 25 marzo 1995
Laurea in chimica industriale; industriale.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
81
Atti di indirizzo e controllo
|
45
Interventi
|
154
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1982
VIII Legislatura della Repubblica italiana
BASLINI ed altri: Modificazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani, relativamente agli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, proroga della scadenza dei contratti e variazione dei canoni (iniziativa Parlamentare) -
C.3070
, 13 gennaio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZANONE e BASLINI: Modifica all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (iniziativa Parlamentare) -
C.3093
, 21 gennaio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ALIVERTI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (iniziativa Parlamentare) -
C.3425
, 21 maggio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZANONE ed altri: Norme per la concessione di un regime agevolativo per la provincia di Trieste (iniziativa Parlamentare) -
C.3522
, 30 giugno 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1963
2
1964
3
1965
1
1966
6
1967
7
1968
10
1969
5
1970
5
1971
3
1972
18
1973
3
1974
1
1975
8
1976
4
1979
5
1980
6
1981
7
1982
4
1983
22
1984
14
1985
8
1986
11
1987
1