Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Bisaglia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Bisaglia
Nasce a Rovigo (Veneto) il 31 marzo 1929
Deceduto il 24 giugno 1984
Laurea in giurisprudenza; assicuratore.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
15
Incarichi di governo
|
15
Interventi
|
104
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (4)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (8)
Iniziativa parlamentare (0)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (3)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1977
VII Legislatura della Repubblica italiana
Disciplina delle nomine negli Enti di gestione e nelle Società a partecipazione statale. Revisione degli statuti degli Enti e reinquadramento delle partecipazioni negli stessi (iniziativa Governativa) -
C.1110
, 7 febbraio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione e della irrigazione (iniziativa Governativa) -
C.1174
, 21 febbraio 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.
Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, concernente la soppressione dell'EGAM e provvedimenti per il trasferimento delle società del gruppo all'IRI e all'ENI (iniziativa Governativa) -
C.1356
, 8 aprile 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Riassetto degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e provvedimenti per il settore autostradale (iniziativa Governativa) -
C.1741
, 27 settembre 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Soppressione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT e dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC (iniziativa Governativa) -
C.1845
, 9 novembre 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Attuazione e finanziamento del programma per il risanamento delle società già inquadrate nel gruppo EGAM (iniziativa Governativa) -
C.1946
, 19 dicembre 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi, postali e commerciali di carattere locale (iniziativa Governativa) -
C.1982
, 30 dicembre 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, concernente la proroga dei termini di cui all'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, sul riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale.
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva (iniziativa Governativa) -
C.1985
, 30 dicembre 1977
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Repubblica - Senato
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1963
2
1964
7
1965
3
1967
5
1968
3
1972
2
1973
3
1974
5
1975
6
1977
8
1978
10
1979
22
1980
28