Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Caldoro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Caldoro
Nasce a Campobasso (Molise) il 22 novembre 1924
Licenza media superiore; ferroviere.
Gruppi
|
5
Incarichi di governo
|
93
Progetti di legge presentati
|
97
Atti di indirizzo e controllo
|
67
Interventi
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 10 luglio 1968 al 28 novembre 1969
Membro dal 2 aprile 1970 al 17 febbraio 1972
Sostituisce:
Francesco Principe
XIII Commissione lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione
Membro dal 28 novembre 1969 al 24 maggio 1972
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Membro dal 29 dicembre 1971 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 25 maggio 1972 al 17 gennaio 1975
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge concernente modifiche e integrazioni in materia di riforma tributaria
Membro dal 6 giugno 1972 al 4 luglio 1976
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 17 gennaio 1975 al 23 gennaio 1975
Membro dal 26 febbraio 1976 al 4 luglio 1976
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 23 gennaio 1975 al 26 febbraio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (trasporti e aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto
Membro dal 30 gennaio 1980 al 12 maggio 1980
IX Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione (trasporti ed aviazione civile - marina mercantile - poste e telecomunicazioni)
Membro dal 12 luglio 1983 al 10 luglio 1984
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
Progetti di legge presentati
1968
2
1969
8
1970
9
1971
5
1972
6
1973
8
1974
4
1975
4
1976
9
1977
7
1978
5
1979
11
1980
2
1981
2
1983
9
1984
2