III Commissione affari esteri - emigrazione
Segretario
dal 21 gennaio 1964 al 20 gennaio 1965
Segretario
dal 21 gennaio 1965 al 1 gennaio 1966
Segretario
dal 2 gennaio 1966 al 23 febbraio 1966
Presidente
dal 21 aprile 1966 al 10 gennaio 1967
Presidente
dal 11 gennaio 1967 al 4 giugno 1968
V Legislatura della Repubblica italiana
III Commissione affari esteri, emigrazione
Presidente
dal 11 luglio 1968 al 20 gennaio 1970
Presidente
dal 21 gennaio 1970 al 25 gennaio 1972
Presidente
dal 26 gennaio 1972 al 24 maggio 1972