Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Del Duca
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Del Duca
Nasce a Casacanditella (Chieti) il 4 luglio 1926
Laurea in medicina e chirurgia; oculista.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
37
Atti di indirizzo e controllo
|
17
Interventi
|
100
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1971
V Legislatura della Repubblica italiana
MAGGIONI ed altri: Contributo straordinario di mille milioni di lire a favore degli enti provinciali per il turismo (iniziativa Parlamentare) -
C.3130
, 25 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GREGGI ed altri: Concessione di mutui edilizi per i lavoratori (iniziativa Parlamentare) -
C.3142
, 26 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SORGI ed altri: Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicodroghe e per la prevenzione e cura delle tossicomanie (iniziativa Parlamentare) -
C.3203
, 15 marzo 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
TAMBRONI ARMAROLI ed altri: Modificazione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (iniziativa Parlamentare) -
C.3402
, 19 maggio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOVA ed altri: Estensione della facoltà concessa al Ministro della sanità dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in merito al conferimento di 40 posti di consigliere amministrativo nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità (iniziativa Parlamentare) -
C.3565
, 23 luglio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
1
1969
11
1970
3
1971
5
1972
17
1973
11
1974
7
1975
5
1976
22
1977
10
1978
7
1979
1