Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Del Pennino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Del Pennino
Nasce a Milano (Lombardia) il 12 settembre 1939
Laurea in giurisprudenza
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
206
Atti di indirizzo e controllo
|
240
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
178
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (2)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1978
VII Legislatura della Repubblica italiana
GARGANI ed altri: Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli degli Ordini forensi (iniziativa Parlamentare) -
C.2068
, 6 marzo 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CATTANEI ed altri: Riforma del sistema previdenziale forense (iniziativa Parlamentare) -
C.2509
, 30 ottobre 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DEL PENNINO ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 41 della legge 18 aprile 1975, n. 148, concernente i titoli di ammissione ai concorsi per l'assunzione di personale sanitario ospedaliero (iniziativa Parlamentare) -
C.2565
, 30 novembre 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DEL PENNINO e AGNELLI: Norme sulla sterilizzazione volontaria (iniziativa Parlamentare) -
C.2591
, 11 dicembre 1978
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Repubblica - Senato
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1972
3
1973
2
1974
9
1975
9
1976
10
1977
7
1978
4
1979
12
1980
11
1981
4
1983
13
1984
8
1985
2
1986
2
1987
9
1988
24
1989
8
1990
9
1991
17
1992
14
1993
1