Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Guarra
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Guarra
Nasce a Portici (Napoli) il 1 gennaio 1928
Deceduto il 22 dicembre 1996
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
433
Progetti di legge presentati
|
1133
Atti di indirizzo e controllo
|
395
Interventi
|
4
Incarichi parlamentari
VI Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Segretario dal 20 giugno 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio provvisorio di presidenza
Segretario dal 12 luglio 1983 al 12 luglio 1983
Ufficio di presidenza
Segretario dal 19 luglio 1983 al 1 luglio 1987
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1963
14
1964
13
1965
6
1966
4
1967
3
1968
20
1969
2
1970
4
1971
10
1972
31
1973
6
1974
7
1975
11
1976
38
1977
26
1978
13
1979
59
1980
8
1981
5
1982
2
1983
40
1984
30
1985
11
1986
9
1987
43
1988
12
1989
6