Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Guarra
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Guarra
Nasce a Portici (Napoli) il 1 gennaio 1928
Deceduto il 22 dicembre 1996
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
433
Progetti di legge presentati
|
1133
Atti di indirizzo e controllo
|
395
Interventi
|
Gruppi parlamentari
IV Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Membro dal 1 luglio 1963 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
V Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO
Membro dal 18 giugno 1968 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO )
VI Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Membro dal 25 maggio 1972 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE )
VII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Membro dal 5 luglio 1976 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE )
Vicepresidente dal 1 febbraio 1978 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE )
VIII Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Membro dal 20 giugno 1979 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE )
IX Legislatura della Repubblica italiana
MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE
Membro dal 12 luglio 1983 (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE )
X Legislatura della Repubblica italiana
MSI-DESTRA NAZIONALE
Membro dal 9 luglio 1987 (MSI-DESTRA NAZIONALE )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Repubblica - Senato
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1963
14
1964
13
1965
6
1966
4
1967
3
1968
20
1969
2
1970
4
1971
10
1972
31
1973
6
1974
7
1975
11
1976
38
1977
26
1978
13
1979
59
1980
8
1981
5
1982
2
1983
40
1984
30
1985
11
1986
9
1987
43
1988
12
1989
6