Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Louaraz d'Arville
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Louaraz d'Arville
Nasce a Savoia il 22 novembre 1791
Laurea in Giurisprudenza; Avvocato
Organi parlamentari
|
5
Progetti di legge presentati
|
138
Interventi e citazioni
|
2
Incarichi parlamentari
V Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Segretario dal 19 dicembre 1853 al 25 ottobre 1857
VI Legislatura del Regno di Sardegna
Ufficio di presidenza
Segretario dal 14 dicembre 1858 al 21 gennaio 1860
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno di Sardegna
I Legislatura
08.05.1848 - 30.12.1848
II Legislatura
01.02.1849 - 30.03.1849
III Legislatura
30.07.1849 - 20.11.1849
IV Legislatura
20.12.1849 - 20.11.1853
V Legislatura
19.12.1853 - 25.10.1857
VI Legislatura
14.12.1857 - 21.01.1860
VII Legislatura
02.04.1860 - 17.12.1860
Progetti di legge presentati
1849
3
1850
2