Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Mazzarino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Mazzarino
Nasce a Catania (Sicilia) il 7 luglio 1923
Deceduto il 15 aprile 1999
Laurea in lettere; professore universitario.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
54
Atti di indirizzo e controllo
|
58
Interventi
|
88
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (8)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (8)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 8 risultati
Anno
1969
V Legislatura della Repubblica italiana
BARZINI ed altri: Ordinamento delle radiotrasmissioni circolari e concessione del servizio alla Rai-Radiotelevisione italiana (iniziativa Parlamentare) -
C.814
, 4 gennaio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOZZI ed altri: Modifica agli articoli 85 e 88 della Costituzione (iniziativa Parlamentare) -
C.835
, 16 gennaio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MEUCCI ed altri: Miglioramento delle condizioni del trasferimento operato nel 1957 in favore dei mezzadri coltivatori dell'azienda di Coltano (Pisa) già di proprietà dell'Opera nazionale combattenti (iniziativa Parlamentare) -
C.880
, 22 gennaio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
RAUSA ed altri: Sviluppo e adeguamento delle carriere degli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte (iniziativa Parlamentare) -
C.1003
, 6 febbraio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
SCOTTI ed altri: Modifica al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (iniziativa Parlamentare) -
C.1373
, 29 aprile 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
DALL'ARMELLINA e MAZZARINO: Istituzione da parte degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) di corsi riservati per insegnanti fuori ruolo (iniziativa Parlamentare) -
C.1379
, 30 aprile 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BONEA ed altri: Provvedimenti di natura finanziaria a favore delle industrie meridionali tuttora in difficoltà per la sfavorevole congiuntura degli anni scorsi (iniziativa Parlamentare) -
C.1464
, 21 maggio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIOMO ed altri: Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (iniziativa Parlamentare) -
C.1647
, 3 luglio 1969
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1968
11
1969
8
1970
7
1971
1
1972
10
1973
4
1974
4
1975
3
1976
18
1977
11
1978
8
1979
3