Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Mazzone
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Mazzone
Nasce a Napoli (Campania) il 19 dicembre 1934
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
237
Progetti di legge presentati
|
812
Atti di indirizzo e controllo
|
84
Interventi
|
Organi parlamentari
IX Legislatura della Repubblica italiana
XIV Commissione (igiene e sanità pubblica)
Membro dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
XII Commissione (affari sociali)
Membro dal 4 agosto 1987 al 28 giugno 1988
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 28 giugno 1988 al 18 ottobre 1989
Subentra a:
Andrea Mitolo
XII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Membro dal 19 maggio 1994 al 8 maggio 1996
Presidente dal 25 maggio 1994 al 8 maggio 1996
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 25 maggio 1994 al 16 maggio 1995
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 22 giugno 1994 al 8 maggio 1996
IV Commissione (difesa)
Membro dal 16 maggio 1995 al 8 maggio 1996
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
Progetti di legge presentati
1983
34
1984
31
1985
15
1986
14
1987
48
1988
9
1989
13
1990
2
1994
45
1995
26