Nasce
a
Aversa
(Caserta)
il
24 gennaio 1927 Deceduto il 4 settembre 2000
laurea in ingegneria elettrica;docente uiniversitario, ordinario diteoria dei sistemi
XIII Legislatura della Repubblica italiana (09.05.1996 - 29.05.2001)
Proclamato il 29 aprile 1996 , con convalida del 15 gennaio 1997
Eletto
nel collegio di Roma - Gianicolense
(circoscrizione LAZIO 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 04 settembre 2000 per decesso