Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Antonio Stefano Benni
/
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Antonio Stefano Benni
Nasce a Cuneo il 18 aprile 1880
Deceduto a Losanna (Svizzera) il 27 dicembre 1945
Laurea in Ingegneria; Industriale
XXVIII Legislatura del Regno d'Italia (20.04.1929 - 19.01.1934)
5
Interventi e citazioni
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
XXVII Legislatura
24.05.1924 - 21.01.1929
XXVIII Legislatura
20.04.1929 - 19.01.1934
XXIX Legislatura
28.04.1934 - 02.03.1939
XXX Legislatura
23.03.1939 - 02.08.1943