Deputati
Antonio Zavagnin
Nasce
a
Corbeil-Essonnes
il
23 ottobre 1925
Deceduto il 21 luglio 2005
Licenza media inferiore; impiegato
VII Legislatura della Repubblica italiana (05.07.1976 - 19.06.1979)
- Elezioni di domenica 20 giugno 1976 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 02 luglio 1976 , con convalida del 28 ottobre 1976
Eletto
nella circoscrizione VERONA
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 19 giugno 1979