Proclamato il 25 aprile 1996 , con convalida del 22 gennaio 1997
Eletto
nel collegio di Torino 8
(circoscrizione PIEMONTE 1)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 29 maggio 2001
VI Commissione (finanze)
Presidente dal 4 giugno 1996 al 27 luglio 1998
Membro dal 4 giugno 1996 al 29 maggio 2001
Presidente dal 28 luglio 1998 al 10 ottobre 2000
Presidente dal 11 ottobre 2000 al 29 maggio 2001