Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Aristide Marchetti
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Aristide Marchetti
Nasce a Laveno-Mombello (Varese) il 2 giugno 1920
Deceduto il 9 dicembre 1994
Licenza media superiore; dirigente d'azienda.
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
114
Progetti di legge presentati
56
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Repubblica - Senato
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
7
1969
21
1970
21
1971
13
1972
28
1973
9
1974
10
1975
5