Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Armando Angelini
/
I Legislatura della Repubblica italiana
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Armando Angelini
Nasce a Seravezza (Lucca) il 31 dicembre 1891
Deceduto il 17 aprile 1968
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 18 luglio 1968
I Legislatura della Repubblica italiana (08.05.1948 - 24.06.1953)
Elezioni di domenica 18 aprile 1948
Proporzionale (1946-1993)
Proclamato il 23 aprile 1948 , con convalida del 17 luglio 1948
Eletto nella circoscrizione PISA con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
2
Incarichi parlamentari
15
Progetti di legge presentati
222
Interventi
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXVI Legislatura
11.06.1921 - 25.01.1924
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
Progetti di legge presentati
1948
3
1949
2
1950
4
1951
2
1952
3
1953
1