Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Armando Calaminici
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Armando Calaminici
Nasce a Catanzaro (Calabria) il 20 gennaio 1938
Licenza media superiore; impiegato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
141
Atti di indirizzo e controllo
|
10
Interventi
|
32
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (4)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1982
VIII Legislatura della Repubblica italiana
COMINATO ed altri: Modifica all'articolo 58 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e norme per l'uso degli scuolabus e autobus da parte dei comuni o loro consorzi (iniziativa Parlamentare) -
C.3197
, 24 febbraio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOCCHI ed altri: Modifiche all'articolo 122 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, riguardanti l'obbligo dell'uso del casco protettivo per i conducenti e passeggeri trasportati di motocicli, ciclomotori e motocarrozzette (iniziativa Parlamentare) -
C.3198
, 24 febbraio 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CUFFARO ed altri: Provvedimenti per la valorizzazione del ruolo internazionale del porto di Trieste, per il potenziamento e la integrazione del sistema portuale del Friuli-Venezia Giulia (iniziativa Parlamentare) -
C.3763
, 19 novembre 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BOCCHI ed altri: Riforma del Registro italiano navale (iniziativa Parlamentare) -
C.3775
, 25 novembre 1982
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1976
2
1977
4
1978
1
1979
8
1980
4
1981
8
1982
4
1983
1