Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Arnaldo Colleselli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Arnaldo Colleselli
Nasce a Colle Santa Lucia (Belluno) il 2 settembre 1918
Deceduto il 27 dicembre 1988
Laurea in lettere e filosofia; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
99
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
134
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (3)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1970
V Legislatura della Repubblica italiana
MONTI ed altri: Norme sull'impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcoolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita (iniziativa Parlamentare) -
C.2524
, 20 maggio 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VILLA ed altri: Norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati (iniziativa Parlamentare) -
C.2833
, 12 novembre 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MENGOZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura (iniziativa Parlamentare) -
C.2907
, 11 dicembre 1970
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifica dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966; n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura.
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Repubblica - Senato
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1958
2
1959
14
1960
8
1961
10
1962
12
1963
21
1964
6
1965
16
1966
10
1967
12
1968
4
1969
1
1970
3
1971
15