Deputati
Athos Valsecchi
Nasce
a
Gravedona
(Como)
il
26 novembre 1919
Deceduto il 21 luglio 1985
Laurea in lettere; insegnante.
I Legislatura della Repubblica italiana (08.05.1948 - 24.06.1953)
- Elezioni di domenica 18 aprile 1948 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 24 aprile 1948 , con convalida del 04 giugno 1948
Eletto
nella circoscrizione COMO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 24 giugno 1953