Deputati
Athos Valsecchi
Nasce
a
Gravedona
(Como)
il
26 novembre 1919
Deceduto il 21 luglio 1985
Laurea in lettere; insegnante.
II Legislatura della Repubblica italiana (25.06.1953 - 11.06.1958)
- Elezioni di domenica 7 giugno 1953 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 15 giugno 1953 , con convalida del 06 maggio 1954
Eletto
nella circoscrizione COMO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 11 giugno 1958