Deputati
Athos Valsecchi
Nasce
a
Gravedona
(Como)
il
26 novembre 1919
Deceduto il 21 luglio 1985
Laurea in lettere; insegnante.
III Legislatura della Repubblica italiana (12.06.1958 - 15.05.1963)
- Elezioni di domenica 25 maggio 1958 Proporzionale (1946-1993)
-
Proclamato il 01 giugno 1958 , con convalida del 02 ottobre 1958
Eletto
nella circoscrizione COMO
con sistema proporzionale
Il mandato ha termine il 15 maggio 1963