Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Attilio Bartole
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Attilio Bartole
Nasce a Pola il 16 settembre 1906
Deceduto il 15 febbraio 1997
Laurea in chimica e farmacia; impiegato.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
259
Interventi
|
178
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (3)
Altro firmatario (1)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (4)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 4 risultati
Anno
1960
III Legislatura della Repubblica italiana
FOSCHINI ed altri: Modifica dell'articolo 88 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sulla elezione della Camera dei Deputati (iniziativa Parlamentare) -
C.1956
, 28 gennaio 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BARTOLE ed altri: Modificazione dell'articolo 96, lettera i), del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (iniziativa Parlamentare) -
C.2007
, 11 febbraio 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BARTOLE ed altri: Equivalenza della laurea in farmacia alla laurea mista in chimica e farmacia (iniziativa Parlamentare) -
C.2188
, 1 giugno 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
BARTOLE ed altri: Estensione delle agevolazioni fiscali e tributarie di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, agli edifici contemplati dal 2° comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35 (iniziativa Parlamentare) -
C.2259
, 20 giugno 1960
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
Progetti di legge presentati
1949
2
1950
6
1951
7
1952
2
1953
9
1954
7
1955
2
1956
7
1957
5
1958
14
1959
23
1960
4
1961
14
1962
9
1963
18
1964
8
1965
7
1966
4
1967
9
1968
8
1969
3
1970
6
1971
3
1972
1