Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Attilio Piccioni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Attilio Piccioni
Nasce a Poggio Bustone (Rieti) il 14 giugno 1892
Deceduto il 10 marzo 1976
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 1 aprile 1976
Gruppi
|
20
Incarichi di governo
|
105
Progetti di legge presentati
|
75
Interventi
|
Organi parlamentari
Assemblea Costituente
Commissione speciale per riferire sul disegno di legge che modifica il decreto legislativo 10 marzo 1946, per la elezione della Camera dei deputati
Membro dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione speciale per riferire sul disegno di legge riguardante norme per la compilazione delle liste elettorali nella provincia di gorizia
Membro dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge che detta norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista
Membro dal 25 giugno 1946 al 31 gennaio 1948
Giunta delle elezioni
Membro dal 26 giugno 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione per la costituzione
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Seconda sottocommissione
Membro dal 19 luglio 1946 al 31 gennaio 1948
Commissione speciale per l'esame delle leggi elettorali
Membro dal 5 maggio 1947 al 31 gennaio 1948
Comitato di redazione
Membro dal 31 gennaio 1948
Subentra a:
Umberto Tupini
Commissione speciale per riferire sul disegno di legge costituzionale "proroga del termine previsto per la durata della costituente"
Membro dal 11 giugno 1947 al 31 gennaio 1948
I Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione rapporti con l'estero, compresi gli economici - colonie
Membro dal 11 giugno 1948 al 24 giugno 1953
I Commissione affari interni - ordinamento politico e amministrativo - affari di culto - spettacoli - attività sportive - stampa
Membro dal 27 luglio 1951 al 24 giugno 1953
II Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione affari interni - ordinamento politico ed amministrativo - affari di culto - spettacoli - attività sportive - stampa
Membro dal 1 luglio 1953 al 10 febbraio 1954
II Commissione rapporti con l'estero, compresi gli economici - colonie
Membro dal 1 marzo 1955 al 11 giugno 1958
Rappresentanza della Camera all'assemblea della comunità europea del carbone e dell'acciaio
Membro dal 18 aprile 1956 al 11 giugno 1958
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge n.2814, per la ratifica dei trattati sul mercato comune e sull'euratom
Membro dal 9 aprile 1957 al 11 giugno 1958
Rappresentanza della Camera all'assemblea unica delle comunità europee
Membro dal 27 febbraio 1958 al 11 giugno 1958
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1950
41
1951
24
1953
1
1954
12
1956
1
1962
10
1963
15
1964
1