Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Attilio Piccioni
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Attilio Piccioni
Nasce a Poggio Bustone (Rieti) il 14 giugno 1892
Deceduto il 10 marzo 1976
Laurea in giurisprudenza; avvocato.
Commemorazioni
AP, Senato della Repubblica, Discussioni, 1 aprile 1976
Organi parlamentari
|
20
Incarichi di governo
|
105
Progetti di legge presentati
|
75
Interventi
|
Gruppi parlamentari
Assemblea Costituente
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 15 luglio 1946 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
I Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 1 giugno 1948 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
II Legislatura della Repubblica italiana
DEMOCRATICO CRISTIANO
Membro dal 21 luglio 1953 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Presidente dal 31 dicembre 1956 (DEMOCRATICO CRISTIANO )
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Consulta nazionale
25.09.1945 - 24.06.1946
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
Repubblica - Senato
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
Progetti di legge presentati
1950
41
1951
24
1953
1
1954
12
1956
1
1962
10
1963
15
1964
1