Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Fracchia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Fracchia
Nasce a Alessandria (Piemonte) il 5 maggio 1926
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
5
Incarichi parlamentari
|
277
Progetti di legge presentati
|
231
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
600
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (93)
Altro firmatario (507)
Hai trovato 600 risultati
pagina
1
di 40
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00126 presentata da MANNUZZU (MISTO) in data 19760727
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00137 presentata da FURIA (PCI) in data 19760728
RISOLUZIONE AUTONOMA IN COMMISSIONE 7/00004 presentata da BALDASSI (PCI) in data 19760805
INTERPELLANZA 2/00020 presentata da CARUSO ANTONIO (PCI) in data 19760811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00319 presentata da MARTINO (PCI) in data 19760811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00359 presentata da FRACCHIA (PCI) in data 19760811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00049 presentata da BERTANI (PCI) in data 19760811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00095 presentata da BINI GIORGIO (PCI) in data 19761007
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00100 presentata da GUGLIELMINO (PCI) in data 19761007
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00120 presentata da SALVATO (PCI) in data 19761018
INTERPELLANZA 2/00048 presentata da CARUSO ANTONIO (PCI) in data 19761022
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00272 presentata da BOTTARI (PCI) in data 19761022
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00898 presentata da CARUSO ANTONIO (PCI) in data 19761022
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00146 presentata da MIRATE (PCI) in data 19761028
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00325 presentata da COCCIA (PCI) in data 19761108
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1972
2
1973
3
1974
3
1975
2
1976
8
1977
10
1978
3
1979
28
1980
14
1981
15
1982
11
1983
26
1984
14
1985
7
1986
15
1987
53
1988
22
1989
13
1990
13
1991
15