Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Kessler
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Kessler
Nasce a Cogolo (Peio) il 17 febbraio 1924
Deceduto il 20 marzo 1991
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
16
Atti di indirizzo e controllo
|
43
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
22
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1979
VII Legislatura della Repubblica italiana
GAMPER ed altri: Adeguamento dei sovracanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.2643
, 16 gennaio 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
VIII Legislatura della Repubblica italiana
GAMPER ed altri: Adeguamento dei sovracanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni (iniziativa Parlamentare) -
C.7
, 20 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GAMPER ed altri: Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sui documenti di riconoscimento e sulle patenti di guida (iniziativa Parlamentare) -
C.103
, 20 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
MERLONI ed altri: Provvedimenti a favore dei profughi del Vietnam (iniziativa Parlamentare) -
C.125
, 21 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ZACCAGNINI ed altri: Istituzione dei Comitati consolari elettivi e dei Comitati d'Ambasciata (iniziativa Parlamentare) -
C.213
, 28 giugno 1979
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Repubblica - Senato
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1976
2
1977
2
1978
2
1979
5
1980
5
1981
3
1982
1
1983
2