Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Stegagnini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Stegagnini
Nasce a Roma (Lazio) il 9 gennaio 1939
Militare
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
608
Progetti di legge presentati
|
586
Atti di indirizzo e controllo
|
222
Interventi
|
2
Bibliografia del Parlamento
|
3
Incarichi parlamentari
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (difesa)
Segretario dal 11 luglio 1979 al 15 luglio 1981
Segretario dal 16 luglio 1981 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (difesa)
Vicepresidente dal 10 agosto 1983 al 24 settembre 1983
X Legislatura della Repubblica italiana
Giunta delle elezioni
Vicepresidente dal 30 luglio 1987 al 22 aprile 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1977
1
1978
27
1979
67
1980
46
1981
49
1982
23
1983
52
1984
49
1985
29
1986
29
1987
121
1988
35
1989
29
1990
23
1991
27
1992
1