Organi del
VII Commissione (Difesa)
20 giugno 1979 - 11 luglio 1983
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Segretari
-
-
Francesca Lodolini
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983
-
-
Bruno Stegagnini
DEMOCRAZIA CRISTIANA
-
dal 11.07.1979 al 15.07.1981
dal 16.07.1981 al 11.07.1983
Membro
dal 11.07.1979
al 11.07.1983