Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Dino Madaudo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dino Madaudo
Nasce a Messina il 19 maggio 1937
Licenza media superiore; ragioniere
Gruppi parlamentari
Organi parlamentari
3
Incarichi parlamentari
4
Incarichi di governo
84
Progetti di legge presentati
104
Atti di indirizzo e controllo
20
Interventi
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
9
1980
14
1981
5
1982
3
1983
8
1984
11
1985
5
1986
6
1987
11
1988
6
1992
1
1993
5