Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Dino Madaudo
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Dino Madaudo
Nasce a Messina (Sicilia) il 19 maggio 1937
Licenza media superiore; ragioniere
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
3
Incarichi parlamentari
|
4
Incarichi di governo
|
104
Atti di indirizzo e controllo
|
20
Interventi
|
84
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1993
XI Legislatura della Repubblica italiana
MAIRA ed altri: Introduzione dell'articolo 43-bis del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di assunzione da parte della Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa in giudizio dei collaboratori di giustizia (iniziativa Parlamentare) -
C.2559
, 22 aprile 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FERRARI ed altri: Carta dei diritti del contribuente (iniziativa Parlamentare) -
C.2722
, 27 maggio 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROMEO ed altri: Modifica all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, in materiadi interventi integrati sull'area dello stretto di Messina (iniziativa Parlamentare) -
C.3401
, 25 novembre 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
ROMEO ed altri: Istituzione di una zona franca in parte del territorio di Gioia Tauro (iniziativa Parlamentare) -
C.3402
, 25 novembre 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CARIGLIA ed altri: Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (iniziativa Parlamentare) -
C.3414
, 30 novembre 1993
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
9
1980
14
1981
5
1982
3
1983
8
1984
11
1985
5
1986
6
1987
11
1988
6
1992
1
1993
5