Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Tabacci
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Tabacci
Nasce a Quistello (Mantova) il 27 agosto 1946
Laurea in economia e commercio
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
10
Incarichi parlamentari
|
1
Incarichi di governo
|
351
Atti di indirizzo e controllo
|
592
Interventi
|
117
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (0)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (116)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 0 risultati
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Progetti di legge presentati
1992
10
1993
4
2001
3
2002
6
2003
6
2004
1
2005
2
2006
9
2007
10
2008
6
2009
6
2010
8
2011
5
2012
11
2013
7
2014
5
2015
3
2016
10
2017
2
2018
1
2019
2