Deputati
Bruno Tabacci
Nasce
a
Quistello
(Mantova)
il
27 agosto 1946
Laurea in economia e commercio; libero professionista
XIV Legislatura della Repubblica italiana (30.05.2001 - 27.04.2006)
- Elezioni di domenica 13 maggio 2001 Misto: maggioritario e proporzionale (1994-2005)
-
Proclamato il 22 maggio 2001 , con convalida del 06 marzo 2002
Eletto
nel collegio di Castiglione Dello Stiviere
(circoscrizione LOMBARDIA 3)
con sistema maggioritario
Il mandato ha termine il 27 aprile 2006