Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Vecchiarelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Vecchiarelli
Nasce a Agnone (Isernia) il 31 marzo 1920
Deceduto il 5 novembre 2005
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
4
Incarichi parlamentari
|
2
Incarichi di governo
|
286
Progetti di legge presentati
|
70
Atti di indirizzo e controllo
|
73
Interventi
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione difesa
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
IX Commissione lavori pubblici
Membro dal 7 agosto 1969 al 27 marzo 1970
Sostituisce:
Vincenzo Russo
VI Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Vicepresidente dal 11 luglio 1972 al 10 luglio 1974
Giunta delle elezioni
Vicepresidente dal 7 novembre 1973 al 4 luglio 1976
Membro dal 7 novembre 1973 al 4 luglio 1976
Subentra a:
Giuseppe Azzaro
Commissione parlamentare per il parere al governo sui decreti delegati concernenti norme a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati
Membro dal 19 novembre 1974 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate per l'istituzione dei ruoli del ministero dei beni culturali e ambienatali
Membro dal 12 marzo 1975 al 4 luglio 1976
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate per il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
Membro dal 2 dicembre 1975 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta provvisoria delle elezioni
Presidente dal 5 luglio 1976 al 15 luglio 1976
Membro dal 5 luglio 1976 al 15 luglio 1976
I Commissione affari costituzionali, organizzazione dello stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Giunta delle elezioni
Membro dal 15 luglio 1976 al 15 marzo 1978
Presidente dal 16 luglio 1976 al 15 marzo 1978
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate per il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
Membro dal 5 agosto 1976 al 15 marzo 1978
VIII Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 11 luglio 1979 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto di pubblico impiego)
Membro dal 27 gennaio 1984 al 1 luglio 1987
Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge sulla riforma del sistema pensionistico
Membro dal 26 luglio 1984 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1968
4
1969
9
1970
14
1971
17
1972
29
1973
19
1974
14
1975
6
1976
13
1977
7
1979
2
1980
12
1981
9
1982
6
1983
4
1984
13
1985
9
1986
18
1987
38
1988
14
1989
7
1990
11
1991
10
1992
1