Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Bruno Vecchiarelli
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Bruno Vecchiarelli
Nasce a Agnone (Isernia) il 31 marzo 1920
Deceduto il 5 novembre 2005
Laurea in lettere; insegnante.
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
4
Incarichi parlamentari
|
286
Progetti di legge presentati
|
70
Atti di indirizzo e controllo
|
73
Interventi
|
2
Incarichi di governo
VII Legislatura della Repubblica italiana
IV Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alla Sanità (15.03.1978-20.03.1979)
V Governo Andreotti
Sottosegretario di Stato alla Sanità (28.03.1979-04.08.1979)
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
Progetti di legge presentati
1968
4
1969
9
1970
14
1971
17
1972
29
1973
19
1974
14
1975
6
1976
13
1977
7
1979
2
1980
12
1981
9
1982
6
1983
4
1984
13
1985
9
1986
18
1987
38
1988
14
1989
7
1990
11
1991
10
1992
1