Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Calogero Mannino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Calogero Mannino
Nasce a Asmara il 20 agosto 1939
Laurea in giurisprudenza, Laurea in scienze politiche; Avvocato penalista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
1
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
251
Progetti di legge presentati
|
107
Interventi
|
246
Atti di indirizzo e controllo
Tutti
Primo firmatario (77)
Altro firmatario (169)
Hai trovato 246 risultati
pagina
1
di 17
VII Legislatura della Repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00307 presentata da MANNINO (DC) in data 19760811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00311 presentata da MANNINO (DC) in data 19760811
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00717 presentata da PERRONE (DC) in data 19761007
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00189 presentata da MANNINO (DC) in data 19761008
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00190 presentata da MANNINO (DC) in data 19761008
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00721 presentata da MANNINO (DC) in data 19761008
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00722 presentata da MANNINO (DC) in data 19761008
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00723 presentata da MANNINO (DC) in data 19761008
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00214 presentata da MANNINO (DC) in data 19761013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00215 presentata da MANNINO (DC) in data 19761013
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00243 presentata da MANNINO (DC) in data 19761019
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00244 presentata da MANNINO (DC) in data 19761019
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00245 presentata da MANNINO (DC) in data 19761019
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00824 presentata da MANNINO (DC) in data 19761019
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00825 presentata da MANNINO (DC) in data 19761019
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1976
9
1977
13
1978
6
1979
24
1980
7
1981
6
1982
16
1983
6
1984
12
1985
7
1986
7
1987
51
1988
9
1989
12
1990
4
1991
4
1992
8
1993
4
2008
21
2009
17
2010
5
2011
1
2012
2