Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Calogero Mannino
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Calogero Mannino
Nasce a Asmara il 20 agosto 1939
Laurea in giurisprudenza, Laurea in scienze politiche; Avvocato penalista
Gruppi
|
1
Incarichi parlamentari
|
8
Incarichi di governo
|
251
Progetti di legge presentati
|
246
Atti di indirizzo e controllo
|
107
Interventi
|
Organi parlamentari
VII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione finanze e tesoro
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria
Membro dal 5 agosto 1976 al 10 agosto 1976
Commissione parlamentare per le questioni regionali
Membro dal 17 giugno 1977 al 19 giugno 1979
Subentra a:
Giovanni Prandini
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 11 luglio 1979 al 29 ottobre 1980
Commissione parlamentare per il parere al governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del belice
Membro dal 4 dicembre 1979 al 11 novembre 1980
Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via fani, sul sequestro e l'assassino di aldo moro e sul terrorismo in italia
Membro dal 20 marzo 1980 al 11 novembre 1980
Subentra a:
Antonio Gava
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria
Membro dal 10 giugno 1980 al 6 novembre 1980
Subentra a:
Albertino Castellucci
I Commissione (affari costituzionali - organizzazione dello stato - regioni - disciplina generale del rapporto del pubblico impiego)
Membro dal 29 ottobre 1980 al 11 luglio 1983
IX Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio e programmazione - partecipazioni statali)
Membro dal 12 luglio 1983 al 24 settembre 1985
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Membro dal 11 ottobre 1983 al 1 luglio 1987
VI Commissione (finanze e tesoro)
Membro dal 25 settembre 1985 al 1 luglio 1987
X Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Membro dal 4 agosto 1987 al 22 aprile 1992
XI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione (bilancio, tesoro e programmazione)
Membro dal 10 giugno 1992 al 13 gennaio 1993
Membro dal 21 gennaio 1993 al 14 aprile 1994
Subentra a:
Gaetano Vairo
Delegazione parlamentare italiana presso le assemblee del consiglio d'europa e della ueo
Membro dal 4 novembre 1992 al 14 aprile 1994
II Commissione (giustizia)
Membro dal 13 gennaio 1993 al 21 gennaio 1993
Subentra a:
Gaetano Vairo
XVI Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 13 maggio 2008 al 1 ottobre 2010
Commissione parlamentare per la semplificazione
Membro dal 4 giugno 2008 al 14 marzo 2013
II Commissione (giustizia)
Membro dal 1 ottobre 2010 al 14 marzo 2013
Capogruppo dal 24 maggio 2011 al 16 giugno 2011
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Repubblica - Senato
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Progetti di legge presentati
1976
9
1977
13
1978
6
1979
24
1980
7
1981
6
1982
16
1983
6
1984
12
1985
7
1986
7
1987
51
1988
9
1989
12
1990
4
1991
4
1992
8
1993
4
2008
21
2009
17
2010
5
2011
1
2012
2