Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Calogero Volpe
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Calogero Volpe
Nasce a Montedoro (Caltanissetta) il 15 agosto 1910
Deceduto il 3 agosto 1976
Laurea in medicina e chirurgia; medico chirurgo
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
7
Incarichi di governo
|
192
Interventi
|
51
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (0)
Altro firmatario (5)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (5)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (0)
Tutti
Hai trovato 5 risultati
Anno
1971
V Legislatura della Repubblica italiana
ANSELMI ed altri: Nuova disciplina degli assegni familiari (iniziativa Parlamentare) -
C.3086
, 17 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GREGGI ed altri: Concessione di mutui edilizi per i lavoratori (iniziativa Parlamentare) -
C.3142
, 26 febbraio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
GIOIA ed altri: Norme per l'incremento della piccola e media proprietà agricola imprenditrice e per lo sviluppo dell'impresa agricola (iniziativa Parlamentare) -
C.3347
, 30 aprile 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
FORNALE ed altri: Equiparazione del servizio prestato in qualità di medico provinciale al requisito dell'idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, per la partecipazione ai concorsi di ispettore, vice direttore e direttore sanitario degli ospedali (iniziativa Parlamentare) -
C.3415
, 26 maggio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
LA LOGGIA ed altri: Nuove norme sulla prescrizione dei reati (iniziativa Parlamentare) -
C.3515
, 9 luglio 1971
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Transizione costituzionale
Assemblea Costituente
25.06.1946 - 31.01.1948
Repubblica - Camera dei deputati
I Legislatura
08.05.1948 - 24.06.1953
II Legislatura
25.06.1953 - 11.06.1958
III Legislatura
12.06.1958 - 15.05.1963
IV Legislatura
16.05.1963 - 04.06.1968
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
Progetti di legge presentati
1949
1
1950
1
1951
2
1952
1
1953
6
1954
1
1955
2
1956
1
1957
1
1959
10
1962
1
1963
3
1964
3
1969
1
1971
5
1972
3
1973
3
1974
4
1975
1
1976
1