Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Amedeo Giovanardi
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Giovanardi
(Carlo Amedeo Giovanardi)
Nasce a Modena (Emilia-Romagna) il 15 gennaio 1950
Laurea in giurisprudenza; avvocato
Gruppi
|
3
Incarichi parlamentari
|
3
Incarichi di governo
|
301
Progetti di legge presentati
|
919
Atti di indirizzo e controllo
|
171
Interventi
|
1
Bibliografia del Parlamento
|
Organi parlamentari
XI Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 10 giugno 1992 al 14 aprile 1994
Commissione parlamentare per il parere al governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale
Membro dal 15 settembre 1992 al 24 ottobre 1992
XII Legislatura della Repubblica italiana
XIII Commissione (agricoltura)
Membro dal 25 maggio 1994 al 24 maggio 1995
Giunta per il regolamento
Membro dal 1 giugno 1994 al 8 maggio 1996
Conferenza dei capigruppo
Membro dal 19 maggio 1995 al 8 maggio 1996
IV Commissione (difesa)
Membro dal 24 maggio 1995 al 8 maggio 1996
Subentra a:
Salvatore d'Alia
XIII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Membro dal 15 maggio 1996 al 29 maggio 2001
Vicepresidente dal 11 novembre 1998 al 29 maggio 2001
Conferenza dei capigruppo
Membro dal 15 maggio 1996 al 11 febbraio 1997
Giunta per il regolamento
Membro dal 30 maggio 1996 al 27 giugno 1996
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 4 giugno 1996 al 3 aprile 1997
Membro dal 12 maggio 1997 al 29 maggio 2001
IV Commissione (difesa)
Membro dal 3 aprile 1997 al 12 maggio 1997
Commissione d'indagine richiesta dal deputato manzione in merito ad accuse mosse dal deputato bampo
Membro dal 18 dicembre 1999 al 21 dicembre 1999
XIV Legislatura della Repubblica italiana
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 20 giugno 2001 al 27 aprile 2006
XV Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni
Membro dal 22 maggio 2006 al 28 aprile 2008
Presidente dal 23 maggio 2006 al 28 aprile 2008
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Membro dal 6 giugno 2006 al 8 febbraio 2008
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Presidente dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
Membro dal 6 giugno 2006 al 28 aprile 2008
II Commissione (giustizia)
Membro dal 8 febbraio 2008 al 28 aprile 2008
XVII Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Membro dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
Membro dal 11 ottobre 2013 al 22 marzo 2018
Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di aldo moro
Membro dal 1 ottobre 2014 al 22 marzo 2018
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
XII Legislatura
15.04.1994 - 08.05.1996
XIII Legislatura
09.05.1996 - 29.05.2001
XIV Legislatura
30.05.2001 - 27.04.2006
XV Legislatura
28.04.2006 - 28.04.2008
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
1955
1
1992
38
1993
19
1994
26
1995
34
1996
41
1997
31
1998
19
1999
33
2000
15
2001
3
2006
32
2007
9