Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Casini
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Casini
Nasce a Firenze (Toscana) il 4 marzo 1935
Laurea in giurisprudenza; magistrato
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
2
Incarichi parlamentari
|
279
Atti di indirizzo e controllo
|
205
Interventi
|
312
Progetti di legge presentati
Primo firmatario (1)
Altro firmatario (2)
Tutti
Iniziativa governativa (0)
Iniziativa parlamentare (3)
Tutte le iniziative
Divenuti legge (1)
Tutti
Hai trovato 3 risultati
Anno
1981
VIII Legislatura della Repubblica italiana
CASINI: Modifica dell'articolo 184 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, concernente ordinamento dello stato civile (iniziativa Parlamentare) -
C.2450
, 13 marzo 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Legge: Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita.
CARTA ed altri: Modifica della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità (iniziativa Parlamentare) -
C.2718
, 16 luglio 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
CARELLI ed altri: Modifiche al sistema per la elezione della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli regionali nelle regioni a statuto ordinario, dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (iniziativa Parlamentare) -
C.2969
, 14 novembre 1981
Leggi il documento
Visualizza informazioni aggiuntive nel sistema di origine
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
IX Legislatura
12.07.1983 - 01.07.1987
X Legislatura
02.07.1987 - 22.04.1992
XI Legislatura
23.04.1992 - 14.04.1994
Progetti di legge presentati
1979
17
1980
6
1981
3
1982
6
1983
31
1984
21
1985
21
1986
19
1987
71
1988
14
1989
10
1990
10
1991
15
1992
58
1993
10