Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Mole'
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Mole'
Nasce a Roma (Lazio) il 2 marzo 1930
Laurea in giurisprudenza; impiegato.
Gruppi
|
2
Incarichi parlamentari
|
79
Progetti di legge presentati
|
28
Atti di indirizzo e controllo
|
32
Interventi
|
Organi parlamentari
V Legislatura della Repubblica italiana
X Commissione trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni
Membro dal 10 luglio 1968 al 12 dicembre 1968
Sostituisce:
Sebastiano Vincelli
Membro dal 7 agosto 1969 al 27 marzo 1970
Sostituisce:
Adolfo Sarti
XII Commissione industria e commercio, artigianato, commercio estero
Membro dal 10 luglio 1968 al 24 maggio 1972
Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalita' in Sardegna
Membro dal 13 gennaio 1970 al 24 maggio 1972
VI Legislatura della Repubblica italiana
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976
Vicepresidente dal 11 luglio 1972 al 10 luglio 1974
Vicepresidente dal 11 luglio 1974 al 4 luglio 1976
VIII Legislatura della Repubblica italiana
Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno
Membro dal 20 maggio 1976 al 4 luglio 1976
VII Legislatura della Repubblica italiana
Ufficio di presidenza
Questore dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
V Commissione bilancio e programmazione - partecipazioni statali
Membro dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979
Commissione inquirente per i procedimenti di accusa
Membro dal 11 agosto 1976 al 19 giugno 1979
VIII Legislatura della Repubblica italiana
VII Commissione (difesa)
Membro dal 24 settembre 1982 al 8 novembre 1982
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
V Legislatura
05.06.1968 - 24.05.1972
VI Legislatura
25.05.1972 - 04.07.1976
VII Legislatura
05.07.1976 - 19.06.1979
VIII Legislatura
20.06.1979 - 11.07.1983
Progetti di legge presentati
1968
7
1969
13
1970
4
1971
3
1972
10
1973
8
1974
8
1975
3
1976
9
1977
10
1978
3
1982
1