Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Segretario dal 22 maggio 2008 al 19 aprile 2012
Membro dal 22 maggio 2008 al 19 aprile 2012
Membro dal 22 maggio 2012 al 14 marzo 2013
Segretario dal 25 luglio 2012 al 14 marzo 2013
Comitato per la legislazione
Membro dal 6 luglio 2018 al 12 ottobre 2022
Vicepresidente dal 6 novembre 2021 al 5 settembre 2022
Presidente dal 6 settembre 2022 al 12 ottobre 2022