Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Sarro
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Sarro
Nasce a Piedimonte Matese (Caserta) il 29 agosto 1959
Laurea in giurisprudenza; Avvocato amministrativista
Gruppi
|
Organi parlamentari
|
95
Progetti di legge presentati
|
192
Atti di indirizzo e controllo
|
202
Interventi
|
5
Incarichi parlamentari
XVI Legislatura della Repubblica italiana
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa
Segretario dal 22 maggio 2008 al 19 aprile 2012
Segretario dal 25 luglio 2012 al 14 marzo 2013
XVII Legislatura della Repubblica italiana
II Commissione (giustizia)
Vicepresidente dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015
XVIII Legislatura della Repubblica italiana
Giunta per le autorizzazioni
Capogruppo dal 11 ottobre 2018 al 12 ottobre 2022
I Commissione (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni)
Capogruppo dal 4 novembre 2021 al 12 ottobre 2022
Comitato per la legislazione
Vicepresidente dal 6 novembre 2021 al 5 settembre 2022
Presidente dal 6 settembre 2022 al 12 ottobre 2022
Naviga
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Repubblica - Camera dei deputati
XVII Legislatura
15.03.2013 - 22.03.2018
XVIII Legislatura
23.03.2018 - 12.10.2022
Repubblica - Senato
XVI Legislatura
29.04.2008 - 14.03.2013
Progetti di legge presentati
2013
6
2014
7
2015
6
2016
4
2017
5
2018
33
2019
14
2020
10
2021
10