Portale storico della Camera dei deputati
Home
Legislature
Presidenti
Regolamenti
Montecitorio
Amministrazione
Norme fondamentali e leggi
Biblioteca digitale
Bibliografia del Parlamento
Home page del portale
Deputati
Lavori parlamentari
Atti e documenti
sei in:
Deputati
/
Carlo Schanzer
/
XXII Legislatura del Regno d'Italia
condividi
segnala
scarica rdf
Deputati
Carlo Schanzer
Nasce a Vienna (Austria) il 18 dicembre 1865
Deceduto a Roma il 23 ottobre 1953
Laurea in Giurisprudenza; Docente universitario, Funzionario amministrativo
XXII Legislatura del Regno d'Italia (30.11.1904 - 08.02.1909)
26
Progetti di legge presentati
|
28
Interventi e citazioni
|
1
Incarichi di governo
XXII Legislatura del Regno d'Italia
III Governo Giolitti
Ministro: Ministero delle Poste e Telegrafi, dal 29.05.1906 al 11.12.1909
Naviga
scheda della legislatura
tutti i deputati della legislatura
Mandati parlamentari
Tutti i mandati
Regno d'Italia
XXI Legislatura
16.06.1900 - 18.10.1904
XXII Legislatura
30.11.1904 - 08.02.1909
XXIII Legislatura
24.03.1909 - 29.09.1913
XXIV Legislatura
27.11.1913 - 29.09.1919
Progetti di legge presentati
1906
2
1907
5
1908
7